清光绪三十四年(1908年)2月,陆军大学第一期毕业。
宣统元年(1909年),任
归绥道武川巡防营(其一部驻
乌兰花)统领兼管带。
三年(1911年),任山西巡防中路统领。
辛亥革命起,归绥义军攻至,吴鸿昌遵绥远将军
堃岫命令退守归绥,
乌兰花遂放弃。
1912年(民国元年),共和告成后,
乌兰花易帜,任后路巡防队统领,后调离;11月21日,任陆军第六师(师长李纯)步兵第十二旅旅长,兼步兵第二十三团团长。
1913年2月10日,叙任陆军步兵上校;8月8日,晋任陆军少将。
1914年4月20日,卸任步兵第十二旅旅长(由
吴金标继任);8月7日,任陆军第六师(师长
马继增)步兵第十一旅旅长(前任旅长
张敬尧);11月19日,任赣南镇守使。
1916年7月9日,晋任陆军中将。
1917年,张勋拥宣统复辟,吴通电声讨。
1918年6月7日,特授勋五位。
1919年12月17日,兼署陆军第9混成旅旅长。
1920年8月14日,免兼署陆军第9混成旅旅长职;9月16日,免赣南镇守使职。
后去台湾。
1964年,卒于台北。
吴鸿昌妻刘氏生子吴国贤、女吴彩英;后娶刘氏,生子吴国英、吴国杰、吴国权。?